464 |
РАДИОСТАНЦИЯ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ БАЛТИЙСКОГО ТЕАТРА (?) |
Р-464 |
МОРСКОЙ ОТДЕЛ ПРИ ШТАБЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВСЕМИ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ УКРАИНЫ И КРЫМА г.ХАРЬКОВ (1921-1923) |
Р-465 |
СТАРШИЙ МОРСКОЙ НАЧАЛЬНИК КЕРЧЕНСКОГО РАЙОНА г.КЕРЧЬ (1921-1922) |
465 |
«ИМПЕРАТРИЦА МАРИЯ», 84-ПУШЕЧНЫЙ КОРАБЛЬ (1849–1855 ГГ.) |
466 |
МОРСКАЯ ЛИГА г.ПЕТРОГРАД (1905-1922) |
Р-467 |
КАРКИНИТСКАЯ ГРУППА БЕРЕГОВЫХ БАТАРЕЙ МСЧМ (15.05.1921 - 17.10.1924) |
467 |
ВРЕМЕННЫЙ МОРСКОЙ ШТАБ НАМЕСТНИКА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
16 августа 1899 г. - 24 февраля 1904 г. г. Порт-Атур
|
Р-468 |
ДИВИЗИОН КАНОНЕРСКИХ ЛОДОК МОРСКИХ СИЛ ЧЕРНОГО МОРЯ (1920-1928?) |
468 |
ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ВЛАДИВОСТОКСКОГО РАЙОНА БЕРЕГОВЫХ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ ПОСТОВ И СТАНЦИЙ (1904-1905) |
Р-469 |
УЧЕБНЫЙ ОТРЯД МОРСКИХ СИЛ ЧЕРНОГО МОРЯ г.СЕВАСТОПОЛЬ (1920-?) |
469 |
МОРСКОЙ ПОХОДНЫЙ ШТАБ НАМЕСТНИКА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ (1904 - 1905) |
470 |
КАНЦЕЛЯРИЯ ПО МОРСКОЙ ЧАСТИ ПРИ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМ ВСЕМИ СУХОПУТНЫМИ И МОРСКИМИ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ,ДЕЙСТВУЮЩИМИ ПРОТИВ ЯПОНИИ |
Р-470 |
СТАРШИЙ МОРСКОЙ НАЧАЛЬНИК ВОСТОЧНОГО РАЙОНА ЧЕРНОГО МОРЯ
(июль 1921 - январь1922 гг.) |
471 |
КОМАНДУЮЩИЙ СОЕДИНЕННЫМИ ПРАКТИЧЕСКИМИ ОТРЯДАМИ ОБОРОНЫ ПОБЕРЕЖЬЯ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ ВИЦЕ-АДМИРАЛ А.А.БИРИЛЕВ (1903-1904) |
472 |
Измаильская инженерная команда Южного округа Морской строительной части. г.Измаил. (1837-1854) |
Р-472 |
КРЕПОСТНОЙ ПОЛК МОРСКОЙ КРЕПОСТИ СЕВАСТОПОЛЬ г. СЕВАСТОПОЛЬ |
Р-473 |
"ШАУМЯН", ЭСКАДРЕННЫЙ МИНОНОСЕЦ МОРСКИХ СИЛ ЧЕРНОГО МОРЯ (1925-1942) |
474 |
ШТАБ КОМАНДУЮЩЕГО ПРАКТИЧЕСКИМ ОТРЯДОМ ОБОРОНЫ ПОБЕРЕЖЬЯ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ (1904-1906) |
Р-474 |
ШТАБ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЭСКАДРЫ МОРСКИХ СИЛ ЧЕРНОГО МОРЯ г.СЕВАСТОПОЛЬ (1921-?) |
475 |
ЭКСПЕДИЦИЯ ОТРЯДА МИНОНОСЦЕВ В ЛАДОЖСКОМ ОЗЕРЕ ПОД КОМАНДОЙ КАПИТАНА 2 РАНГА Н.Г.ЛЬВОВА (1906) |
Р-475 |
ДИВИЗИОН ЭЛЬПИДИФОРОВ МСЧМ г. НИКОЛАЕВ (4.6.1920 - ) |
476 |
ВОЕННО-МОРСКОЙ АГЕНТ ВО ФРАНЦИИ (?) |
Р-476 |
"НЕЗАМОЖНИК", ЭСКАДРЕННЫЙ МИНОНОСЕЦ МОРСКИХ СИЛ ЧЕРНОГО МОРЯ (1923-1949) |
477 |
ШТАБ НАЧАЛЬНИКА 1-ой БРИГАДЫ ЛИНЕЙНЫХ КОРАБЛЕЙ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ (1914-1917)
Штаб начальника 2-й бригады линейных кораблей Балтийского моря (1914-1915) |
Р-477 |
"МЕДВЕДИЦА", КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА УСТЬ-ДНЕПРОВСКОЙ ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ (1920-1922) |
478 |
ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ЭСКАДРЫ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ(1915) |
Р-478 |
"РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ", КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА УСТЬ-ДНЕПРОВСКОЙ ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ (1920-1922) |
479 |
ШТАБ КОМАНДУЮЩЕГО ФЛОТОМ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ г.С.ПЕТЕРБУРГ (1908-1917) |
Р-479 |
"ЗНАМЯ СОЦИАЛИЗМА", КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА МОРСКИХ СИЛ ЧЕРНОГО МОРЯ (1888-1931) |
480 |
УЧЕБНО-АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ОТРЯД БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА г.КРОНШТАДТ (1870-1917) |
Р-480 |
2-Й ОТРЯД СУДОВ ПРИБРЕЖНОЙ ОБОРОНЫ МОРСКИХ СИЛ ЧЕРНОГО МОРЯ г.КЕРЧЬ (1921-?) |
Р-481 |
УСТЬ-ДНЕПРОВСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ г.НИКОЛАЕВ (1920-1922) |
481 |
ШТАБ НАЧАЛЬНИКА МИННОЙ ДИВИЗИИ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ (1915-1918) |
Р-482 |
"ЛЕЙТЕНАНТ ШМИДТ", МИНОНОСЕЦ МОРСКИХ СИЛ ЧЕРНОГО МОРЯ (1902-1926) |
482 |
УЧЕБНЫЙ ОТРЯД ПОДВОДНОГО ПЛАВАНИЯ г.ЛИБАВА (1906-1918) |
Р-483 |
"СТАЛИН", КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА МОРСКИХ СИЛ ЧЕРНОГО МОРЯ (1920-1921) |
Р-484 |
"ЕВСТАФИЙ", ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА (1911-1922) |
484 |
ШТАБ ДИВИЗИИ СТОРОЖЕВЫХ СУДОВ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 1916 - 1917 гг. |
Р-485 |
"ЧЕРВОНА УКРАИНА", КРЕЙСЕР ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА. ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ №7414 (1927-1941) |
485 |
ШТАБ НАЧАЛЬНИКА 1-й БРИГАДЫ КРЕЙСЕРОВ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ (1911-1917)
Штаб начальника 1-й бригады крейсеров Эскадры Балтийского моря (1915)
Штаб начальника 1-й бригады крейсеров Балтийского моря (1914-1915)
Штаб начальника Бригады крейсеров балтийского моря (1911-1914) |
486 |
КАДРОВЫЙ МОРСКОЙ БАТАЛЬОН БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА (1915-1916) |
Р-486 |
"КРАСНАЯ АРМЕНИЯ", КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА (1920 - ) |
487 |
ЗАВЕДУЮЩИЙ БЛОКШИВАМИ И КАНОНЕРСКИМИ ЛОДКАМИ г.КРОНШТАДТ (1854) |
488 |
ШТАБ КОМАНДУЮЩЕГО СОЕДИНЕННЫМИ 1-ОЙ И 2-ОЙ ФЛОТСКИМИ ДИВИЗИЯМИ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ (1853-1854) |
489 |
ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ШХЕРНОЙ ФЛОТИЛИИ ВИНТОВЫХ ЛОДОК БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА (186?-?) |
Р-489 |
"III ИНТЕРНАЦИОНАЛ", КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА МОРСКИХ СИЛ ЧЕРНОГО МОРЯ (1916-1918.11920-1922) |
490 |
ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ПРАКТИЧЕСКОЙ БРОНЕНОСНОЙ ЭСКАДРЫ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА (1864-1879) |
Р-490 |
"КРАСНАЯ ГРУЗИЯ", КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА МСЧМ.(1917 - ) |
491 |
ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ОТРЯДА СУДОВ В ОЛАНДСКИХ ШХЕРАХ КОНТР-АДМИРАЛА И.Р.ТОБИЗИНА БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ (1863) |
Р-491 |
УПРАВЛЕНИЕ ВОЕННО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СНАБЖЕНИЯ КАСПИЙСКОГО ФЛОТА г.БАКУ (1920-1922) |