434 |
МОРСКОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ УЧИЛИЩЕ г.КРОНШТАДТ, г.ПЕТРОГРАД (1798-1917) |
Р-434 |
УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДИРА БАТУМСКОГО ВОЕННО-МОРСКОГО ПОРТА г. БАТУМ |
435 |
ВОЕННО-МОРСКОЕ ГИМНАСТИЧЕСКОЕ ЗАВЕДЕНИЕ г.С.ПЕТЕРБУРГ (1856-1878) |
Р-435 |
МИННЫЙ ОТРЯД СЕВЕРНОГО ОТРЯДА ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОЙ ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ г.САРАТОВ (1918-1920) |
436 |
ОТДЕЛЬНЫЕ ГАРДЕМАРИНСКИЕ КЛАССЫ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА г.ПЕТРОГРАД (1914-1919) |
Р-436 |
ШТАБ ВОЕННО-МОРСКИХ СИЛ СИБИРИ. ГОРОД ЧИТА |
437 |
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА г.КРОНШТАДТ (1873-1909) |
Р-437 |
КУРСЫ КОМАНДНОГО СОСТАВА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА (?) |
438 |
ШКОЛА МИЧМАНОВ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ БЕРЕГОВОГО СОСТАВА БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА г.ОРАНИЕНБАУМ-Н.ПЕТЕРГОФ (1916-1918) |
Р-438 |
МОРСКОЙ УЧЕБНЫЙ КОМИТЕТ МОРСКИХ СИЛ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ г.ПЕТРОГРАД (1919-1931) |
439 |
ШКОЛА ЮНГОВ В г.КРОНШТАДТЕ (1910-1917) |
Р-439 |
НАЧАЛЬНИК ЗАПАДНОГО ЧЕРНОМОРСКОГО СЕКТОРА ОБОРОНЫ ПОБЕРЕЖЬЯ г.НИКОЛАЕВ (1920-1921) |
440 |
МИННЫЙ ОФИЦЕРСКИЙ КЛАСС И ШКОЛА УЧЕБНОГО ОТРЯДА г.КРОНШТАДТ (1874-?) |
Р-440 |
ОТРЯД КАНОНЕРСКИХ ЛОДОК АЗОВСКОЙ ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ г. МАРИУПОЛЬ |
Р-441 |
УПРАВЛЕНИЕ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ ВМФ /1-е управление/ (авг. 1932 г. - ) |
441 |
СОВЕТ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ЗАВОДОВ МОРСКОГО ВЕДОМСТВА, г.ПЕТРОГРАД (1914-1918) |
Р-442 |
КЕРЧЕНСКИЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ВЗВОД г.КЕРЧ (1920-?) |
Р-443 |
ДИВИЗИОН ТРАЛЬЩИКОВ И ЗАГРАДИТЕЛЕЙ ЧЕРНОГО МОРЯ (1920-?) |
443 |
ВОЕННО-МОРСКОЙ АГЕНТ В АНГЛИИ. 1856 - январь 1918 гг. г. ЛОНДОН |
Р-444 |
ДИВИЗИОН ЭСКАДРЕННЫХ МИНОНОСЦЕВ МСЧМ (12.01.1921 - ) |
444 |
РУССКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРИ РУМЫНСКОЙ ГЛАВНОЙ КВАРТИРЕ КАПИТАН 2 РАНГА ЯКОВЛЕВ (1916) |
Р-445 |
ОДЕССКИЙ ФЛОТСКИЙ ПОЛУЭКИПАЖ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА г. ОДЕССА |
445 |
КОМИССИЯ, НАБЛЮДАЮЩАЯ ЗА ПОСТРОЙКОЙ СУДОВ В АМЕРИКЕ (1898-1902) |
446 |
КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ОБРАЗЦОВ ПРИ ГЛАВМОРХОЗЕ г.С.ПЕТЕРБУРГ (1838-1914) |
447 |
КОМИТЕТ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПОЖЕРТВОВАНИЙ В ПОЛЬЗУ СЕМЕЙСТВ МОРЯКОВ, ПОГИБШИХ НА БРОНЕНОСЦЕ "РУСАЛКА".г.С.ПЕТЕРБУРГ (1893-1906) |
448 |
Комиссия для рассмотрения претензий торгового дома "М. Гинсбург и Ко" по поставкам для Порт-Артура и 2-й Тихоокеанской эскадры под председательством генерал-лейтенанта Н. Н. Извекова. г. Санкт-Петербург (10 августа 1906 г. - 29 сентября 1909 г.) |
Р-448 |
СЛУЖБА НАБЛЮДЕНИЯ И СВЯЗИ МОРСКИХ СИЛ ЧЕРНОГО МОРЯ г.СЕВАСТОПОЛЬ (1920-1931) |
Р-449 |
НОВОРОССИЙСКИЙ ФЛОТСКИЙ ПОЛУЭКИПАЖ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА
г. НОВОРОССИЙСК (август 1920 - ) |
Р-450 |
ВЕРХНЕ-АСТРАХАНСКИЙ РЕЧНОЙ ОТРЯД (1918-1920) |
451 |
ШТАБ НАЧАЛЬНИКА МИННОЙ БРИГАДЫ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА (1914-1917) |
452 |
КОМИССИЯ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ САНИТАРНОГО ОТЧЕТА ПО ФЛОТУ ЗА РУССКО-ЯПОНСКУЮ ВОЙНУ 1904-1905 гг. г.С.ПЕТЕРБУРГ (?) |
Р-452 |
СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ КРЕПОСТЬ (1920-1925 гг.) |
453 |
Комиссия по разбору и удовлетворению претензий пленных чинов флота г. Санкт-Петербург, г. Владивосток (19 сентября 1905 г.-27 мая 1908 г.) |
Р-453 |
ОТДЕЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН ПОДВОДНЫХ ЛОДОК МОРСКИХ СИЛ ЧЕРНОГО МОРЯ г.СЕВАТОПОЛЬ (?) |
454 |
СОВЕЩАНИЕ ПО РАБОЧИМ ВОПРОСАМ, г.С.ПЕТЕРБУРГ (1907-1910) |
455 |
КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ПОВРЕЖДЕНИЙ МИНОНОСЦЕМ №134 ШВЕДСКОГО ПАРОХОДА "EDITH" г.С.ПЕТЕРБУРГ (1907-?) |
Р-455 |
РАДИОТЕЛЕГРАФНАЯ МАСТЕРСКАЯ МОРСКОГО КОМИССАРИАТА г.НИЖНИЙ НОВГОРОД (1919-1923) |
456 |
КОМИССИЯ, КОМАНДИРОВАННАЯ МОРСКИМ МИНИСТЕРСТВОМ НА РУДНИКИ ДОНЕЦКОГО БАССЕЙНА В 1908-1909 гг.(1908-1909) |
Р-456 |
АСТРАХАНСКАЯ БАЗА УПРАВЛЕНИЯ ПО СНАБЖЕНИЮ ФЛОТА ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ г.АСТРАХАНЬ (1919-1922) |
457 |
КОМИССИЯ ДЛЯ ПЕРЕСМОТРА ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕНЕЖНОМ ДОВОЛЬСТВИИ ЧИНОВ ФЛОТА г.С.ПЕТЕРБУРГ (1908-1911) |
Р-457 |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ КОРАБЛЕВОЖДЕНИЯ НА СЕВЕРНЫХ МОРЯХ г.АРХАНГЕЛЬСК (1920-1935) |
Р-458 |
УПРАВЛЕНИЕ ТЫЛА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА г.СЕВАСТОПОЛЬ (1920-) |
459 |
УЧЕБНО-АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ КОМАНДА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ (1868-1886) |
Р-459 |
КОМИССИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ г.ПЕТРОГРАД (1918-1922) |
460 |
"БОБР",КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА СИБИРСКОЙ ФЛОТИЛИИ (1883-1905) |
Р-461 |
АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ОБОРОНА КАВКАЗСКОГО СЕКТОРА ПОБЕРЕЖЬЯ ЧЕРНОГО МОРЯ. ГОРОД НОВОРОССИЙСК (1920–1923 ГГ.) |
461 |
КОМИТЕТ КАПИТАЛА ИМЕНИ ВИЦЕ-АДМИРАЛА Г.П.ЧУХНИНА (1906-1914) |
462 |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМИТЕТ г.ПЕТРОГРАД (1915-1918) |
Р-463 |
УПРАВЛЕНИЕ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА г.СЕВАСТОПОЛЬ (1921-?) |
463 |
КОМИССИЯ ПО ПРИЕМУ ТОПЛИВА НА ИЖОРСКИХ ЗАВОДАХ И В С.ПЕТЕРБУРГСКОМ ПОРТУ г.С.ПЕТЕРБУРГ (1886-?) |