№ фонда | Название фонда |
---|---|
1 | Альтфатер Василий Михайлович, контр-адмирал (1883-1919 гг.) |
Р-1 | ШТАБ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО КРАСНОГО ФЛОТА г. МОСКВА (1919-1926) |
Р-2 | ПОМОЩНИК КОМАНДУЮЩЕГО МОРСКИМИ СИЛАМИ РЕСПУБЛИКИ ПО ТЕХНИЧЕСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЧАСТИ (1918-1921) |
2 | Бирилев Алексей Алексеевич, адмирал. |
Р-3 | Кораблестроительные чертежи военных судов (коллекция) (1911-1959) |
3 | Брусилов Лев Алексеевич, вице-адмирал (1858-1909 гг.) |
4 | Бутаковы, семейный фонд (XVIII - XX вв.) |
Р-5 | УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ПО МОРСКИМ ДЕЛАМ г.МОСКВА (1918-1924) |
5 | Гейден Логин Логинович, адмирал (1806-1901 гг.) |
Р-6 | ВОЕННЫЙ ОТДЕЛ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ПО МОРСКИМ ДЕЛАМ г.ПЕТРОГРАД (1918-1919) |
6 | Глазенап Богдан Александрович, адмирал (1811-1892 гг.) |
Р-7 | Управление военно-морских учебных заведений Народного комиссариата Военно-Морского Флота. г. Ленинград (1917-1940) |
7 | Головнин Василий Михайлович, вице-адмирал (1776-1831) |
8 | Грейг Алексей Самуилович и Самуил Карлович, адмиралы. |
9 | ДУБАСОВ ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ, АДМИРАЛ (1845-1912) |
10 | Жандр Александр Павлович (14 августа 1825 г. - 4 октября 1895 г.), вице-адмирал |
Р-11 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОРЕПЛАВАНИЯ ПРИ МОРСКОМ ШТАБЕ РЕСПУБЛИКИ г.ПЕТРОГРАД (1921-1922) |
11 | КОЛЧАК АЛЕКСАНДР ВАСИЛЕЬВИЧ, АДМИРАЛ (1874-1920) |
Р-12 | УПРАВЛЕНИЕ ПОМОЩНИКА НАЧАЛЬНИКА ВОЕННО-МОРСКИХ СИЛ ПО ТЕХНИЧЕСКО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЧАСТИ г.МОСКВА (1921-1926) |
12 | КОПЫТОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, АДМИРАЛ (1833-1901) |
13 | КОРНИЛОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, ВИЦЕ-АДМИРАЛ (1806-1854 г.г.) |
Р-14 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МОРСКОГО КОМИССАРИАТА г.ПЕТРОГРАД (1918-1922) |
14 | КРУЗЕНШТЕРН И.Ф., АДМИРАЛ, КРУЗЕНШТЕРН П.И., ВИЦЕ-АДМИРАЛ, КРУЗЕНШТЕРН П.П., КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТ, КРУЗЕНШТЕРН А.И., КАМЕРГЕР |
Р-15 | ГЛАВНАЯ ВОЕННО-МОРСКАЯ НАУЧНАЯ РЕДАКЦИЯ г.ПЕТРОГРАД (1920-1922) |
15 | ЛИТКЕ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ, АДМИРАЛ (1797-1882г.г.) |
16 | ЛИХАЧЕВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ, ВИЦЕ-АДМИРАЛ (1826-1907) |
Р-16 | РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ ВОЕННО-МОРСКИХ СИЛ СССР (1922-1927) |
17 | МАКАРОВ СТЕПАН ОСИПОВИЧ, ВИЦЕ-АДМИРАЛ (1848-1904) |
Р-17 | ЛЕНИНГРАДСКОЕ МОРСКОЕ ОБЩЕСТВО (1922-1924) |
18 | МЕЛИХОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, АДМИРАЛ (1788-1863 гг.) |
Р-18 | ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ МОРСКОГО ВЕДОМСТВА г.ПЕТРОГРАД (1917-1918) |
19 | МЕНШИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, АДМИРАЛ (1787-1869) |
Р-19 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ФЛОТИЛИИ СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА г.АРХАНГЕЛЬСК (1917-1918) |
20 | Римский-Корсаков Николай Петрович (21 ноября 1793 г. -31 октября 1848 г.), вице-адмирал |
Р-20 | ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОРСКИМИ КООПЕРАТИВАМИ МОРЯКОВ ВОЕННОГО ФЛОТА ГЛАВНОГО МОРСКОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ г.МОСКВА (1918-1920) |
21 | Саблин Николай Васильевич (12 октября 1880 г. – 20 января 1962 г.), капитан 2 ранга |
Р-21 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕРОССИЙСКОГО ВОЕННОГО ФЛОТА г.ПЕТРОГРАД (1917) |
22 | СЕМЕЧКИН ЛЕОНИД ПАВЛОВИЧ, КАПИТАН 1 РАНГА (1830-1880 гг.) |
Р-22 | ВОЕННО-МОРСКОЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОМИТЕТ г.ПЕТРОГРАД ( 1917) |
23 | СИДЕНСНЕР АЛЕКСАНДР КАРЛОВИЧ, ВИЦЕ-АДМИРАЛ (1842- |
24 | СТЕЦЕНКО КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ, АДМИРАЛ (1862- |
Р-25 | Центральный народно-промышленный комитет (Морской отдел). г. Петроград (1917-1919) |
25 | ТРАВЕРСЕ ИВАН ИВАНОВИЧ, АДМИРАЛ (1754-1831) |
Р-26 | МОРСКАЯ ПОДКОМИССИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (1921 - 1922 гг.) |
26 | ШЕСТАКОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, АДМИРАЛ (1820-1888г.г.) |
Р-27 | ОСОБАЯ КОМИССИЯ ПРИ МОРСКОМ МИНИСТРЕ ПО ВЫРАБОТКЕ ПОЛОЖЕНИЙ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ОФИЦЕРАМИ И МАТРОСАМИ г.ПЕТРОГРАД (1917) |
27 | Григоров Николай Митрофанович (11 января 1873 г. – 14 февраля 1944 г.), контр-адмирал |
Р-28 | Научно-артиллерийская комиссия Моркома. г. Петроград (1918-1923) |
28 | НЕПЕНИН АДРИАН ИВАНОВИЧ (21 ОКТЯБРЯ 1871 Г. – 04 МАРТА 1917 Г.), ВИЦЕ-АДМИРАЛ |
Р-29 | МОРСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ПРИ ИСТОРИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ШТАБА РККФ г.ПЕТРОГРАД (1918-1929) |
29 | БЕКЛЕМИШЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (18 МАЯ 1857 Г. – НЕ УСТ.), ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ПО АДМИРАЛТЕЙСТВУ |
Р-30 | КОМИССИЯ ПО СИСТЕМАТИЗАЦИИ И РАЗРАБОТКЕ МАТЕРИАЛОВ, КАСАЮЩИХСЯ ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ В БАЛТИЙСКОМ ФЛОТЕ ПРИ ПОЛИТОТДЕЛЕ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА г.ПЕТРОГРАД (1920-1921) |
30 | Бубнов Михаил Владимирович (6 ноября 1859 г. – после 1917 г.), адмирал |
31 | ИЕНИШ ВИКТОР ХРИСТИАНОВИЧ, КАПИТАН 2 РАНГА (1852-1893) |
32 | АЛЕКСЕЕВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ, АДМИРАЛ (1843- |
33 | МОРСКОЙ ГЕНЕРАЛ-АУДИТОРИАТ И УПРАВЛЕНИЕ ФЛОТА ГЕНЕРАЛ-АУДИТОРА, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (1812-1867) |
Р-33 | КОМИССИЯ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ДРОВ ДЛЯ ВОЕННЫХ МОРЯКОВ И СЛУЖАЩИХ МОРСКОГО КОМИССАРИАТА г.ПЕТРОГРАД (1920-1922) |
34 | УПРАВЛЕНИЕ ФЛОТА ГЕНЕРАЛ-ШТАБ-ДОКТОРА, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (1827-1885) |
Р-34 | ПОЛИТУПРАВЛЕНИЕ КРАСНОЗНАМЕННОГО БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА (ФЕВРАЛЬ 1919 г. - ) |
35 | ЗАВЕДУЮЩИЙ МИННОЙ ЧАСТЬЮ НА ФЛОТЕ (1874-1885 гг.) |
Р-35 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ КОРАБЛЕВОЖДЕНИЯ В БАЛТИЙСКОМ МОРЕ г.ПЕТРОГРАД(1918-1924) |
36 | ОТДЕЛЬНАЯ СЪЕМКА БЕЛОГО МОРЯ (1887-1916) |
Р-36 | УПРАВЛЕНИЕ ПО СУДОПОДЪЕМУ НА БАЛТИЙСКОМ МОРЕ г.ПЕТРОГРАД(1921-1922) |
37 | ИНСПЕКТОР ЧЕРНОМОРСКИХ ФЛОТСКИХ ЭКИПАЖЕЙ, г. НИКОЛАЕВ (1866-?) |
Р-37 | УПРАВЛЕНИЕ ПО СНАБЖЕНИЮ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ И ПРЕДМЕТАМИ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА г.ПЕТРОГРАД(1920-1922) |
Р-38 | УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА СНАБЖЕНИЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ НАЧАЛЬНИКА СНАБЖЕНИЯ ПЕТРОГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА г.ПЕТРОГРАД (1920-1921) |
39 | ШТАБ ЗАВЕДУЮЩЕГО МОРСКИМИ КОМАНДАМИ НА СЕВЕРНОЙ СТОРОНЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ |
Р-39 | БЮРО НАЙМА И УЧЕТА МОРЯКОВ ВОЕННОГО ФЛОТА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ г. ПЕТРОГРАД |
40 | УЧЕБНО-АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ КОМАНДА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА г.НИКОЛАЕВ (1880-1883гг.) |
Р-40 | Бригада траления и заграждения КБФ (1918-1939) |
41 | АСЛАНБЕГОВ АВРААМИЙ БОГДАНОВИЧ, ВИЦЕ-АДМИРАЛ (1822-?) |
Р-41 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ КОРАБЛЕВОЖДЕНИЯ НА ЧЕРНОМ И АЗОВСКОМ МОРЯХ г.СЕВАСТОПОЛЬ (1920-1935) |
42 | Комиссия адмиралтейского воинского суда, учрежденная при порте Ауза (остров Порос) в войну 1768 - 1774 гг. с Турцией. |
Р-42 | СТАРШИЙ МОРСКОЙ НАЧАЛЬНИК РУССКИХ МОРСКИХ СИЛ В ВОДАХ ФИНЛЯНДИИ г.ГЕЛЬСИНГФОРС (1918) |
43 | "ОЧАКОВ", КРЕЙСЕР ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА (1901-1917) |
44 | ЗАВЕДУЮЩИЙ МОРСКОЙ ЧАСТЬЮ В г.СЕВАСТОПОЛЕ (1845-1885гг.) |
Р-45 | САНИТАРНЫЙ ОТДЕЛ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА г.СЕВАСТОПОЛЬ (1921-?) |
45 | КОНТРОЛЬНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА г.СЕВАСТОПОЛЬ (1802-1827гг.) |
Р-46 | УПРАВЛЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА г.ПЕТРОГРАД (1918-1921) |
Р-47 | БЕРЕГОВОЙ ОТДЕЛ СТРОЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ШТАБА БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА г.ПЕТРОГРАД (1919-1920) |
47 | ЧЕРНОМОРСКАЯ ГАРДЕМАРИНСКАЯ РОТА г.НИКОЛАЕВ (1852-1861гг.) |
Р-48 | СТАРШИЙ МОРСКОЙ НАЧАЛЬНИК В ПЕТРОГРАДЕ (1918-1922) |
48 | 3-Й ЗАПАСНОЙ МОРСКОЙ БАТАЛЬОН ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА (?) |
Р-49 | СЛУЖБА ОХРАНЫ И ОБОРОНЫ УСТЬЕВ р.НЕВЫ г.ПЕТРОГРАД (1920-1921) |
49 | ЗАВЕДУЮЩИЙ ФЛОТСКИМИ ЭКИПАЖАМИ В СЕВАСТОПОЛЕ (?) |
50 | НАЧАЛЬНИК ОТРЯДА СУДОВ И ЗАВЕДУЮЩИЙ ПОРТОМ В г.ОЧАКОВЕ |
Р-50 | НАЧАЛЬНИК КРОНШТАДТСКОЙ МОРСКОЙ БАЗЫ г.КРОНШТАДТ (1918-1922) |
Р-51 | БАЗА БОЕВЫХ СМЕН ПЛАВУЧИХ СРЕДСТВ СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ПОРТА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА /БЕЛЫХ/. (1920) |
52 | 7-я АРСЕНАЛЬНАЯ РОТА МОРСКОЙ АРТИЛЛЕРИИ г.СЕВАСТОПОЛЬ (1846-?) |
Р-52 | КРОНШТАДТСКАЯ КРЕПОСТЬ г.КРОНШТАДТ (1917-1925) |
53 | ШТАБ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ДОНСКОЙ ФЛОТИЛИЕЙ (1768-1783гг.) |
Р-53 | ШЛИССЕЛЬБУРГСКАЯ ГРУППА БЕРЕГОВЫХ БАТАРЕЙ ОБОРОНЫ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ (1919-1925) |
54 | ОЧАКОВСКОЕ ДЕПО ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА (?) |
Р-54 | СЛУЖБА НАБЛЮДЕНИЯ И СВЯЗИ КБФ (ОБЪЕДИНЕННЫЙ ФОНД) (1918-1940) |
Р-55 | МОРСКОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРИ ШТАБЕ РККА г.МОСКВА (1918-1923) |
56 | НАЧАЛЬНИК ЮЖНОЙ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ В г.КРОНШТАДТЕ |
Р-56 | УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ГЛАВНОГО ВОЕННОГО ПОРТА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ г.ПЕТРОГРАД (1919-?) |
57 | КОМИТЕТ ДЛЯ РАЗДАЧИ ПОЖЕРТВОВАННЫХ ДЕНЕГ В ПОЛЬЗУ СЕМЕЙ УБИТЫХ И РАНЕНЫХ НИЖНИХ ЧИНОВ. г.СЕВАСТОПОЛЬ (1854-?) |
Р-57 | АРХАНГЕЛЬСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВМФ г.АРХАНГЕЛЬСК (1940) |
58 | ШТАБ 1-й БРИГАДЫ 5-й ФЛОТСКОЙ ДИВИЗИИ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА г.СЕВАСТОПОЛЬ (1831-?) |