Р-707 |
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НАРОДНОГО КОМИССАРА ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ ПРИ СЛУЖБЕ СБОРОВ КАСПИЙСКОГО ПАРОХОДСТВА г. БАКУ (1922 - ) |
707 |
ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ВЫСAДКИ ЧЕРНОГО МОРЯ (1916-1917) |
Р-708 |
БАКИНСКИЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ ГОСПИТАЛЬ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. г. БАКУ (03.01.1921 - ) |
708 |
ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ОТРЯДОВ И СРЕДСТВ БОРЬБЫ С ПОДВОДНЫМИ ЛОДКАМИ В ЧЕРНОМ МОРЕ (1916-1918) |
Р-709 |
АСТРАХАНСКИЙ МОРСКОЙ ГОСПИТАЛЬ г. АСТРАХАНЬ (1919 - 1921) |
709 |
"КАМА", ТРАНСПОРТ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА (1910-?) |
710 |
"НАРОДОВОЛЕЦ", УЧЕБНОЕ СУДНО БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА (1905-1917) |
711 |
"ГАЙДАМАК", ЭСКАДРЕННЫЙ МИНОНОСЕЦ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА (1905-1917) |
712 |
"РУСАЛКА", БРОНЕНОСЕЦ БЕРЕГОВОЙ ОБОРОНЫ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА (1865-1892) |
Р-712 |
ШТАБ НАЧАЛЬНИКА ОБОРОНЫ 12- ФУТОВОГО РЕЙДА (1919 - март-июнь 1920 г.) |
Р-713 |
СВОДНЫЙ БАТАЛЬОН СУДОВЫХ КОМАНД ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОЙ ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ г. АСТРАХАНЬ (1919 - 1920) |
713 |
"ЭМИР БУХАРСКИЙ", ЭСКАДРЕННЫЙ МИНОНОСЕЦ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА (1904-1907) |
Р-714 |
СЛУЖБА СВЯЗИ ВОЛЖСКИХ ФЛОТИЛИЙ МОРСКИХ СИЛ КАСПИЙСКОГО МОРЯ И ПОРТОВ /ОБЪЕДИНЕННЫЙ ФОНД/ (1918-1926) |
714 |
"ЧАЙКА", ПАРОХОД БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА (1873-1898) |
715 |
ШТАБ НАЧАЛЬНИКА РЕЧНЫХ СИЛ НА р. ДУНАЕ |
716 |
МОРСКОЙ ШТАБ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО (СТАВКА) (1914-1917) |
717 |
"ГРОЗНЫЙ", ЭСКАДРЕННЫЙ МИНОНОСЕЦ СИБИРСКОЙ ФЛОТИЛИИ (1903-1917) |
718 |
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛОЦМАНСКОГО И МАЯЧНОГО ВЕДОМСТВА В ФИНЛЯНДИИ г.ГЕЛЬСИНГФОРС (?-1917) |
719 |
ШТАБ НАЧАЛЬНИКА 2-Й БРИГАДЫ КРЕЙСЕРОВ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ (1914-1918)
Штаб начальника 2-й бригады крейсеров Эскадры Балтийского моря (1915)
Штаб начальника 2-й бригады крейсеров Балтийского моря (1914-1915) |
721 |
ШТАБ 7 ДИВИЗИОНА ЭСКАДРЕННЫХ МИНОНОСЦЕВ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА (1907-1918гг.) |
722 |
"ДНЕПР", ПАРОХОД БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА (1870-1900) |
723 |
ШТАБ НАЧАЛЬНИКА 1 ДИВИЗИОНА ЭСКАДРЕННЫХ МИНОНОСЦЕВ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА (?) |
724 |
ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН ПОДВОДНЫХ ЛОДОК БАЛТИЙСКОГО МОРЯ (?) |
725 |
"ГАВРИИЛ", ЭСКАДРЕННЫЙ МИНОНОСЕЦ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА (1913-1917) |
726 |
"АВРОРА", КРЕЙСЕР БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА (1897-1917) |
728 |
"СНАРЯД", ТРАНСПОРТ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА |
730 |
"РУСЬ", КРЕЙСЕР 2 РАНГА БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА (1904-1906) |
731 |
ДИВИЗИЯ ТРАЛЕНИЯ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ (1915-1918)
1-я и 2-я морские партии траления мин при Действующем флоте Балтийского моря (1914-1915) |
Р-732 |
150-ая ОТДЕЛЬНАЯ МЕСТНАЯ СТРЕЛКОВАЯ РОТА УПРАВЛЕНИЯ ТЫЛА БЕЛОМОРСКОЙ ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ |
732 |
ОХРАНА ВОДНОГО РАЙОНА ИРБЕНСКОГО ПРОЛИВА (1917) |
733 |
ШТАБ ОХРАНЫ ВОДНОГО РАЙОНА ГАНГЭ-ЛАПВИК (1916-1918) |
Р-734 |
81-й ОТДЕЛЬНЫЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ЗЕНИТНЫЙ ДИВИЗИОН БЕЛОМОРСКОЙ ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ (апрель 1939 - ) |
734 |
"АЗИМУТ", ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ СУДНО БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА (1914-1917) |
Р-735 |
БЕЛОМОРСКАЯ ВОЕННО-МОРСКАЯ БАЗА |
735 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ МОРСКИЕ АРЕСТАНТСКИЕ РОТЫ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА (1830-1856) |
Р-736 |
"МИГАЛКА", ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ СУДНО СЕВЕРНОГО ФЛОТА (17.02.1918 - ) |
736 |
СЛУЖБА СВЯЗИ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ (1908 - 1917 гг.) |
Р-737 |
"ПРОФСОЮЗ", СЕТЕВОЙ ЗАГРАДИТЕЛЬ СЕВЕРНОГО ФЛОТА (20.09.1939 - 18.10.1940) |
Р-738 |
"КАРЛ ЛИБКНЕХТ", ЭСКАДРЕННЫЙ МИНОНОСЕЦ МСКМ (25.10.1917 - 01.12.1925) |
738 |
"ПОБЕДА", ЭСКАДРЕННЫЙ БРОНЕНОСЕЦ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА (1899-1904) |
Р-739 |
СЕВЕРНАЯ ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ |
739 |
"МОРЯК", УЧЕБНОЕ СУДНО БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА (1891-1907) |
740 |
"МУРМАН", ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ СУДНО ФЛОТИЛИИ СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА (1910-1917) |
Р-740 |
"ТРУД", ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ СУДНО МСКМ (1917 - 20.07.1929) |
741 |
"АМУРЕЦ", ЭСКАДРЕННЫЙ МИНОНОСЕЦ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА (1905-1917) |
Р-741 |
УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА РАБОТ ОТДЕЛА ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК КРАСНОЗНАМЕННОГО БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА г. ЛЕНИНГРАД |
742 |
ВРЕМЕНАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО СООРУЖЕНИЮ В г.АБО БАЗЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА СЛУЖБЫ СВЯЗИ (1914-1917) |
Р-742 |
УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА РАБОТ №1 ОТДЕЛА ИНЖЕНЕНРНЫХ ВОЙСК КРАСНОЗНАМЕННОГО БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА г.ОРАНИЕНБАУМ (1935-1937) |
743 |
"ПЕТРОПАВЛОВСК", ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА (1911-1917) |
Р-743 |
УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА РАБОТ №5 ОТДЕЛА ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК КРАСНОЗНАМЕННОГО БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА г.ЛЕНИНГРАД (1935-1937) |