744 |
"ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА", ЯХТА БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА (1891-?) |
Р-744 |
УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА РАБОТ № 7 ОИВ КБФ |
745 |
ОТРЯД СУДОВ ОХРАНЫ БОТНИЧЕСКОГО ЗАЛИВА (1916-1918) |
Р-745 |
ПРОЕКТНОЕ БЮРО ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК КРАСНОЗНАМЕННОГО БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА |
746 |
ДЕЛА И ДОКУМЕНТЫ ШТАБ-ОФИЦЕРА ФЛОТА, СОСТОЯЩЕГО ПРИ ШТАБЕ 12 АРМИИ И НАЧАЛЬНИКА РИЖСКОГО УКРЕПЛЕННОГО РАЙОНА ДЛЯ СВЯЗИ С ФЛОТОМ, КАП.2 РАНГА Б.Ф.ШИДЛОВСКОГО (1915-1917) |
Р-746 |
ИНЖЕНЕРНЫЙ ОТДЕЛ КРАСНОЗНАМЕННОГО БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА (1930 г. - ) |
747 |
"ПОЛТАВА", ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА (1911-1917) |
Р-747 |
УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДАМИ МОРСКОГО ИМУЩЕСТВА (1920-1921) |
748 |
ВОЕННО-МОРСКОЙ АГЕНТ В ГЕРМАНИИ (?) |
Р-748 |
ДОМ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ МОРСКОЙ БАЗЫ г.ЛЕНИНГРАД (?) |
Р-749 |
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА. г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. |
750 |
ОСОБАЯ КОМИССИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ ИЗОБРЕТЕНИЙ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ КАПИТАНА 1 РАНГА НЕХАЕВА |
751 |
"ГАНГУТ", ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА (1911-1917) |
Р-752 |
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ КБФ |
752 |
МИНОНОСЕЦ №266 ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА (1886-1911) |
Р-753 |
ПЕРЕХОДЯЩАЯ РОТА САРАТОВСКОГО ВОЕННОГО ПОРТА ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОЙ ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ |
Р-754 |
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ГОСПИТАЛЬ ПРИ УПРАВЛЕНИИ САНИТАРНОЙ ЧАСТИ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА |
754 |
"ЕНИСЕЙ", МИННЫЙ ТРАНСПОРТ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА (1904-1917) |
755 |
ИЗЕНБЕК СЕРГЕЙ АРТУРОВИЧ (3 октября 1883 г. - 27 июля 1962 г.), инженер-капитан 1 ранга |
Р-755 |
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПОРТ СЕВЕРНОГО ФЛОТА г.АРХАНГЕЛЬСК (1917-1920) |
756 |
Штаб инспектора ластовых команд, рабочих экипажей и арестантских рот Балтийского флота. г.Петербург.(1851-1857) |
Р-756 |
СТАРШИЙ МОРСКОЙ НАЧАЛЬНИК МАРИУПОЛЬСКОГО ВОДНОГО РАЙОНА |
757 |
ЭССЕН НИКОЛАЙ ОТТОВИЧ, АДМИРАЛ (1860-1915)
|
Р-757 |
"САНЖИЙСКИЙ", ПЛАВУЧИЙ МАЯК МСЧМ (1910 - 1930 ГГ.) |
758 |
Московское Адмиралтейсткое комиссионерство. г.Москва.( -1859) |
Р-758 |
3-й РЕЧНОЙ МИННЫЙ ДИВИЗИОН ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОЙ ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ (1919-1920) |
759 |
ЧЕРКАССКИЙ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ, КНЯЗЬ, КОНТР-АДМИРАЛ (1882-1919) |
760 |
ДОВКОНТ ФЕДОР ЮЛЬЕВИЧ, СТАРШИЙ ФЛАГ-ОФИЦЕР ПО ОПЕРАТИВНОЙ ЧАСТИ (1884-?) |
761 |
"БДИТЕЛЬНЫЙ", ЭСКАДРЕННЫЙ МИНОНОСЕЦ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА (1905-1918) |
Р-761 |
55-й ОТДЕЛЬНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ОТРЯД ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА |
762 |
"АЛЕУТ", ТРАНСПОРТ СИБИРСКОЙ ФЛОТИЛИИ (1864-1923) |
763 |
ДНЕВНИКИ, ЗАМЕТКИ, ЗАПИСКИ, ВЫРЕЗКИ ИЗ ГАЗЕТ О РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЕ (КОЛЛЕКЦИЯ)
|
Р-763 |
"КРАСНОЕ ЗНАМЯ", КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА АМУРСКОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ ФЛОТИЛИИ (01.05.1922 - ) |
764 |
МЛАДШИЙ ФЛАГМАН ПРАКТИЧЕСКОЙ ЭСКАДРЫ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ (1890-1891) |
Р-764 |
БЕЛОМОРСКИЙ ГИДРОГРАФИЧЕСКИЙ РАЙОН СЕВЕРНОГО ФЛОТА |
765 |
ШТАБ КОМАНДУЮЩЕГО ПРАКТИЧЕСКИМ ОТРЯДОМ СУДОВ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ (?) |
Р-765 |
ОБЪЕДИНЕННЫЙ СКЛАД № 271 ТЫЛА БЕЛОМОРСКОЙ ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ |
766 |
ОПЫТНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ И ВОДОЛАЗНАЯ МАСТЕРСКАЯ КАПИТАНА 1 РАНГА М.К.ШУЛЬЦА В г.КРОНШТАДТЕ (1899-1918) |
Р-766 |
13-ая ОТДЕЛЬНАЯ РОТА ВОЗДУШНОГО НАБЛЮДЕНИЯ, ОПОВЕЩЕНИЯ И СВЯЗИ БЕЛОМОРСКОЙ ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ |
767 |
4-Й ДИВИЗИОН ПОДВОДНЫХ ЛОДОК БАЛТИЙСКОГО МОРЯ (?) |
Р-768 |
ТРАЛЬЩИК № 18 БЕЛОМОРСКОЙ ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ СЕВЕРНОГО ФЛОТА |
768 |
6-Й ДИВИЗИОН ПОДВОДНЫХ ЛОДОК БАЛТИЙСКОГО МОРЯ (1916-1918) |
769 |
ШТАБ НАЧАЛЬНИКА 3-ГО ДИВИЗИОНА 1-Й МИННОЙ ДИВИЗИИ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ (1907-1915 гг.) |
770 |
"АДМИРАЛ МАКАРОВ", КРЕЙСЕР 1 РАНГА БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА (1905-1917) |
Р-770 |
"ЛЕНИН", КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА КАСПИЙСКОЙ ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ |
771 |
"СЛАВА", ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА (1901-1917) |
Р-771 |
"СОВЕТСКИЙ ДАГЕСТАН", КАНОНЕРСКАЯ ЛОДКА КАСПИЙСКОЙ ФЛОТИЛИИ. |
772 |
"ЛЕЙТЕНАНТ СКУРАТОВ", ПОРТОВОЕ СУДНО БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА (1899-1910) |
Р-773 |
2-я ГРУППА КАТЕРОВ БАЙКАЛЬСКОГО ДИВИЗИОНА СУДОВ
(13 июня 1920 г. - 17 марта 1921 г.) |
773 |
"КЮМЕНЬ", ТРАНСПОРТ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА (1914-?) |